ARENAS BAEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de ARENAS BAEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARENAS BAEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL | Apoderado | 07/06/2011 | |
EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL | Apoderado Solidario | 07/05/2010 |
VINCULACIONES DE ARENAS BAEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAS BAEZ RAFAEL
Empresa: EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL
Administrador Mancomunado
- Arenas Baez Rafael
- Huber Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26415 , F 138, S 8, H M 476018, I/A 7 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-28
Empresa: EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL
Administrador Mancomunado
- Arenas Baez Rafael
- Huber Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26415 , F 137, S 8, H M 476018, I/A 6 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Empresa: EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL
Administrador Mancomunado
- Arenas Baez Rafael
- Tiefenbacher Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26415 , F 137, S 8, H M 476018, I/A 6 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Empresa: EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL
Apoderado
- Arenas Baez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26415 , F 137, S 8, H M 476018, I/A 5 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL
Apoderado Solidario
- Arenas Baez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26415 , F 137, S 8, H M 476018, I/A 4 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Empresa: EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL
Apoderado
- Arenas Baez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26415 , F 137, S 8, H M 476018, I/A 4 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Empresa: EGLO ESPAÑA ILUMINACION SL
Apoderado
- Arenas Baez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26415 , F 136, S 8, H M 476018, I/A 3 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-28
Información de ARENAS BAEZ RAFAEL
Mostramos los datos de ARENAS BAEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAS BAEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos