ARENAS ARENAS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ARENAS ARENAS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARENAS ARENAS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PABECEMA SL | Apoderado | 10/03/2022 | |
PABECEMA SL | Apoderado | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE ARENAS ARENAS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAS ARENAS MARIA DEL CARMEN
Empresa: PABECEMA SL
Apoderado
- Arenas Arenas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25706 , F 116, S 8, H M 463348, I/A 8 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: PABECEMA SL
Administrador Unico
- Arenas Arenas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25706 , F 116, S 8, H M 463348, I/A 7 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-28
Empresa: PABECEMA SL
Administrador Unico
- Arenas Arenas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25706 , F 114, S 8, H M 463348, I/A 5 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: PABECEMA SL
Administrador Solidario
- Arenas Arenas Maria Del Carmen
- Ruiz Gomez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25706 , F 114, S 8, H M 463348, I/A 5 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-28
Empresa: PABECEMA SL
Administrador Solidario
- Arenas Arenas Maria Del Carmen
- Ruiz Gomez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25706 , F 114, S 8, H M 463348, I/A 4 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28
Empresa: PABECEMA SL
Apoderado
- Arenas Arenas Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25706 , F 113, S 8, H M 463348, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de ARENAS ARENAS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ARENAS ARENAS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAS ARENAS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos