ARENAL LOZANO ANDRES
Informe ejecutivo de ARENAL LOZANO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARENAL LOZANO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTEDELMOTOR 2014 SL | Administrador Unico | 06/02/2015 | |
A J S MOTOR SL | Administrador Unico | 07/04/2011 | |
PROMOCIONES MARTIN & JARILLO 2010 SL | Administrador Unico | 05/05/2009 |
VINCULACIONES DE ARENAL LOZANO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAL LOZANO ANDRES
Empresa: ARTEDELMOTOR 2014 SL
Administrador Unico
- Arenal Lozano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5975 , F 171, S 8, H SE104091, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-41
Empresa: A J S MOTOR SL
Administrador Unico
- Arenal Lozano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5358 , F 149, S 8, H SE 89268, I/A 1 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-41
Empresa: CONSTRUCCIONES LOZANO & MARISCAL SL
Administrador Unico
- Arenal Lozano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4478 , F 198, S 8, H SE 69358, I/A 2 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-41
Empresa: PROMOCIONES MARTIN & JARILLO 2010 SL
Administrador Unico
- Arenal Lozano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5081 , F 49, S 8, H SE 82664, I/A 1 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-41
Información de ARENAL LOZANO ANDRES
Mostramos los datos de ARENAL LOZANO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAL LOZANO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos