ARENAL FERNANDEZ LETICIA CARMEN
Informe ejecutivo de ARENAL FERNANDEZ LETICIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARENAL FERNANDEZ LETICIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES ALFONSO ARENAL SL | Secretario | 20/10/2022 | |
TALLERES ALFONSO ARENAL SL | Consejero Delegado Solidario | 26/12/2019 | |
TALLERES ALFONSO ARENAL SL | Consejero | 04/02/2015 |
VINCULACIONES DE ARENAL FERNANDEZ LETICIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARENAL FERNANDEZ LETICIA CARMEN
Empresa: TALLERES ALFONSO ARENAL SL
Secretario
- Arenal Fernandez Leticia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 169, S 8, H S 7899, I/A 7 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-39
Empresa: TALLERES ALFONSO ARENAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Arenal Fernandez Leticia Carmen
- Arenal Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 169, S 8, H S 7899, I/A 6 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-10-39
Empresa: TALLERES ALFONSO ARENAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arenal Fernandez Leticia Carmen
- Arenal Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 169, S 8, H S 7899, I/A 6 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-10-39
Empresa: TALLERES ALFONSO ARENAL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arenal Fernandez Leticia Carmen
- Arenal Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1097 , F 169, S 8, H S 7899, I/A 5 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-39
Empresa: TALLERES ALFONSO ARENAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arenal De La Pedrosa Alfonso
- Arenal Fernandez Leticia Carmen
- Arenal Fernandez Pedro
- Fernandez Revuelta Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 122, S 8, H S 7899, I/A 3 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-39
Información de ARENAL FERNANDEZ LETICIA CARMEN
Mostramos los datos de ARENAL FERNANDEZ LETICIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARENAL FERNANDEZ LETICIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos