ARELLANO RUIZ MARIA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ARELLANO RUIZ MARIA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARELLANO RUIZ MARIA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIBAIA SL | Administrador Unico | 16/12/2010 | 18/06/2021 |
HIBAIA SL | Socio Unico | 22/12/2011 | 18/06/2021 |
HIBAIA SL | Administrador Solidario | 16/12/2010 |
VINCULACIONES DE ARELLANO RUIZ MARIA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARELLANO RUIZ MARIA MONTSERRAT
Empresa: HIBAIA SL
Administrador Unico
- Arellano Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 34, S 8, H NA 30494, I/A 5 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-31
Empresa: HIBAIA SL
Socio Único
- Arellano Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 34, S 8, H NA 30494, I/A 4 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-31
Empresa: HIBAIA SL
Administrador Unico
- Arellano Ruiz Maria Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 34, S 8, H NA 30494, I/A 3 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-31
Empresa: HIBAIA SL
Administrador Solidario
- Arellano Ruiz Maria Montserrat
- Aristegui Alzueta Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 34, S 8, H NA 30494, I/A 3 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-31
Información de ARELLANO RUIZ MARIA MONTSERRAT
Mostramos los datos de ARELLANO RUIZ MARIA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARELLANO RUIZ MARIA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos