ARELLANO ABAD ANGEL
Informe ejecutivo de ARELLANO ABAD ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARELLANO ABAD ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado | 02/09/2024 | |
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado | 30/12/2022 | |
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado | 02/10/2019 | |
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado | 02/01/2018 | |
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Miem.Com.Ej. | 14/07/2017 | |
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Consejero | 10/07/2012 | |
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado Mancomunado | 06/09/2011 | |
ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado Mancomunado | 25/02/2011 | |
EUROASEMAS AGENCIA SL | Administrador Mancomunado | 18/10/2010 |
VINCULACIONES DE ARELLANO ABAD ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARELLANO ABAD ANGEL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 28744, I/A 136 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-48
Miem.Com.Ej.
- Arellano Abad Angel
- Aviles Ingles Fulgencio
- Garcia Hevia Juan Manuel
- Mur Soteras Rafael
- Sanchez Sanchez Javier
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 127, S 8, H BI 28744, I/A 131 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 125, S 8, H BI 28744, I/A 128 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-48
Miem.Com.Ej.
- Arellano Abad Angel
- Aviles Ingles Fulgencio
- Garcia Hevia Juan Manuel
- Mur Soteras Rafael
- Sanchez Sanchez Javier
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Secretario
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 124, S 8, H BI 28744, I/A 126 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-48
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 121, S 8, H BI 28744, I/A 119 . (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 120, S 8, H BI 28744, I/A 117 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 116, S 8, H BI 28744, I/A 112 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 115, S 8, H BI 28744, I/A 111 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-48
Miem.Com.Ej.
- Arellano Abad Angel
- Martinez Mancho Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 114, S 8, H BI 28744, I/A 106 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-48
Consejero
- Arellano Abad Angel
- Juan Samper Fernando
- Valero Padilla Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 114, S 8, H BI 28744, I/A 105 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-48
VER MAS ACTOS
Información de ARELLANO ABAD ANGEL
Mostramos los datos de ARELLANO ABAD ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARELLANO ABAD ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos