AREIZAGA ALVAREZ LAURA
Informe ejecutivo de AREIZAGA ALVAREZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AREIZAGA ALVAREZ LAURA
VINCULACIONES DE AREIZAGA ALVAREZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AREIZAGA ALVAREZ LAURA
Empresa: TAYLOR KITCHEN GROUP SL
Consejero
- Areizaga Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 695441, I/A 13 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: INVERSIONES MONTGARRI SL
Administrador Solidario
- Areizaga Alvarez Laura
- Areizaga Alvarez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 128, S 8, H L 13787, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-25
Empresa: TAYLOR KITCHEN GROUP SL
Consejero
- AGAWAM MANAGEMENT SL
- Areizaga Alvarez Laura
- Avivar Caballero Ricardo-luis
- FERSO MANAGEMENT SL
- Foncillas Diaz Plaja David
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39146 , F 187, S 8, H M 695441, I/A 8 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: INVERSIONES MONTGARRI SL
Administrador Solidario
- Areizaga Alvarez Diego
- Areizaga Alvarez Laura
- Areizaga Alvarez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 127, S 8, H L 13787, I/A 2 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-25
Empresa: SAROS CAPITAL INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Areizaga Alvarez Laura
- Fernandez Miret Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41755 , F 146, S 8, H M 739628, I/A 6 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Apoderado
- Areizaga Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30651 , F 212, S 8, H M 551559, I/A 38 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Apoderado
- Areizaga Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30651 , F 212, S 8, H M 551559, I/A 37 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Apoderado
- Areizaga Alvarez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30651 , F 212, S 8, H M 551559, I/A 36 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Información de AREIZAGA ALVAREZ LAURA
Mostramos los datos de AREIZAGA ALVAREZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AREIZAGA ALVAREZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos