ARECHALDE AGUIRRE JESUS MARIA
Informe ejecutivo de ARECHALDE AGUIRRE JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARECHALDE AGUIRRE JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INJOMA 2002 SL | Administrador Solidario | 18/03/2024 | |
AUTOSERVICIO ARECHALDE SL | Administrador Solidario | 20/02/2024 | |
GRUPO EMEPECE 2008 SL | Consejero | 26/10/2009 | 06/10/2020 |
VINCULACIONES DE ARECHALDE AGUIRRE JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARECHALDE AGUIRRE JESUS MARIA
Empresa: INJOMA 2002 SL
Administrador Solidario
- Arcelay Trespaderme Iciar
- Arechalde Aguirre Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4145 , F 132, S 8, H BI 33416, I/A 3 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-48
Empresa: AUTOSERVICIO ARECHALDE SL
Administrador Solidario
- Arechalde Aguirre Francisco Javier
- Arechalde Aguirre Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120 , F 159, S 8, H BI 1457,b , I/ 3 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-48
Empresa: GRUPO EMEPECE 2008 SL
Consejero
- Arechalde Aguirre Jesus Maria
- Martin Urquiola Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4072 , F 125, S 8, H BI 23261, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-48
Empresa: GRUPO EMEPECE 2008 SL
Consejero
- Abans Garay Jose Manuel
- Arechalde Aguirre Jesus Maria
- Garcia Ugalde Josu
- Leguina Garate Sabino
- Martin Urquiola Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4072 , F 14, S 8, H BI 23261, I/A 9 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-48
Información de ARECHALDE AGUIRRE JESUS MARIA
Mostramos los datos de ARECHALDE AGUIRRE JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARECHALDE AGUIRRE JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos