ARDID BORRAS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de ARDID BORRAS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARDID BORRAS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS I COMPLEMENTS PER INFRAESTRUCTURES SL | Apoderado Solidario | 28/07/2021 | |
SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL | Apoderado Solidario | 28/07/2021 | |
ACCES SERVEIS I CENTRE D'ESTUDIS SL | Apoderado Solidario | 28/07/2021 | |
EQUALES ITC SL | Apoderado Solidario | 28/07/2021 | |
ACCES SERVEIS I CENTRE D'ESTUDIS SL | Apoderado | 09/11/2009 | |
SERVEIS I COMPLEMENTS PER INFRAESTRUCTURES SL | Apoderado | 09/11/2009 | |
MCA FESTA & SERVEIS SL | Administrador Unico | 06/11/2009 | |
JOSA IMPEX SL | Apoderado | 06/11/2009 |
VINCULACIONES DE ARDID BORRAS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARDID BORRAS MARIA CARMEN
Empresa: ACCES SERVEIS I CENTRE D'ESTUDIS SL
Apoderado Solidario
- Aguilera Ardid Eva
- Ardid Borras Maria Carmen
- Perez Perez Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30174 , F 157, S 8, H B 167296, I/A 7 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Apoderado Solidario
- Aguilera Ardid Eva
- Ardid Borras Maria Carmen
- Perez Perez Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26443 , F 28, S 8, H B 103232, I/A 11 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Empresa: EQUALES ITC SL
Apoderado Solidario
- Aguilera Ardid Eva
- Ardid Borras Maria Carmen
- Perez Perez Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44037 , F 153, S 8, H B 445285, I/A 3 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Apoderado Solidario
- Aguilera Ardid Eva
- Ardid Borras Maria Carmen
- Perez Perez Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25746 , F 56, S 8, H B 65113, I/A 28 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Empresa: EVAGAR PROMIN SL
Administrador Solidario
- Aguilera Arranz Santiago
- Ardid Borras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37162 , F 3, S 8, H B 300952, I/A 1 N (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-08
Empresa: EVAGAR PROMIN SL
Administrador Solidario
- Aguilera Arranz Santiago
- Ardid Borras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37162 , F 3, S 8, H B 300952, I/A 2 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Apoderado
- Ardid Borras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26443 , F 27, S 8, H B 103232, I/A 10 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08
Empresa: ACCES SERVEIS I CENTRE D'ESTUDIS SL
Apoderado
- Ardid Borras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30174 , F 156, S 8, H B 167296, I/A 6 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08
Empresa: JOSA IMPEX SL
Apoderado
- Ardid Borras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36419 , F 13, S 8, H B 288431, I/A 4 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Empresa: MCA FESTA & SERVEIS SL
Administrador Unico
- Ardid Borras Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36515 , F 87, S 8, H B 292169, I/A 3 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Información de ARDID BORRAS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de ARDID BORRAS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARDID BORRAS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos