ARDAIZ BRAVO CARLOS ENRIQUE
Informe ejecutivo de ARDAIZ BRAVO CARLOS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARDAIZ BRAVO CARLOS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRIFICACIONES LUMEN SA | Consejero | 02/10/2015 | 06/06/2016 |
ELECTRIFICACIONES LUMEN SA | Consejero | 17/07/2010 | 09/10/2012 |
ELECTRIFICACIONES LUMEN SA | Consejero Delegado | 17/07/2010 | 09/10/2012 |
VINCULACIONES DE ARDAIZ BRAVO CARLOS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARDAIZ BRAVO CARLOS ENRIQUE
Empresa: ELECTRIFICACIONES LUMEN SAL
Consejero
- Ardaiz Bravo Carlos Enrique
- Lecumberri Uriz Maria Jesus
- Sanchez Dominguez Desiderio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 95, S 8, H NA 1870, I/A 44 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Empresa: ELECTRIFICACIONES LUMEN SAL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 94, S 8, H NA 1870, I/A 42 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-31
Empresa: ELECTRIFICACIONES LUMEN SAL
Consejero Delegado
- Ardaiz Bravo Carlos Enrique
Consejero
- Ardaiz Bravo Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 828 , F 93, S 8, H NA 1870, I/A 39 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-31
Empresa: ELECTRIFICACIONES LUMEN SAL
Consejero Delegado
- Ardaiz Bravo Carlos Enrique
- Ayerra Ibañez Francisco Javier
- Lecumberri Uriz Maria Jesus
- Zabalza Oyaga Jose
Consejero
- Ardaiz Bravo Carlos Enrique
- Ayerra Ibañez Francisco Javier
- Lara Jimenez Antonio
- Lecumberri Uriz Maria Jesus
- Molinero Garcia Juan Sebastian
- Zabalza Oyaga Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 150, S 8, H NA001870, I/A00036 (17/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Empresa: ELECTRIFICACIONES LUMEN SAL
Consejero Delegado
- Ardaiz Bravo Carlos Enrique
- Ayerra Ibañez Francisco Javier
- Lecumberri Uriz Maria Jesus
- Sanchez Dominguez Desiderio
- Zabalza Oyaga Jose
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 150, S 8, H NA001870, I/A00036 (17/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-31
Información de ARDAIZ BRAVO CARLOS ENRIQUE
Mostramos los datos de ARDAIZ BRAVO CARLOS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARDAIZ BRAVO CARLOS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos