ARCOS MORALES MARIA TERESA
Informe ejecutivo de ARCOS MORALES MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ARCOS MORALES MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTABILIDAD LOS NARANJOS SL | Administrador Solidario | 31/03/2015 |
VINCULACIONES DE ARCOS MORALES MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCOS MORALES MARIA TERESA
Empresa: HERI 1031 SL
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Arcos Morales Maria Teresa
- Boshuis Barbara Petronella Hendrika Helena
- Elattar Soler Cristina
- Gomez Castillo Juan Jose
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Lamers Wim
- Peña Ruiz Maria Del Carmen
- Perez Gelo Maria Jose
- Ruiz Peña Felix
- Ruiz Peña Felix
- Zazo Sanchez Maria Cristina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994, L 1907, F 158, S 8, H MA 54657, I/A 11 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-29
Empresa: 161 CERCA DE LOS MONTEROS 803 SL
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949, L 1862, F 116, S 8, H MA 53395, I/A 6 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-29
Empresa: IVORY IN MARBELLA SL
Apoderado Mancomunado
- Arcos Morales Maria Teresa
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430, L 2342, F 13, S 8, H MA 66788, I/A 5 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-29
Empresa: SAULE SUR SL
Apoderado Mancomunado
- Arcos Morales Maria Teresa
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Carretero Moreno Juan
- Gomez Castillo Juan Jose
- Hernandez Garijo Olga Judit
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105, L 2018, F 16, S 8, H MA 57681, I/A 9 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-29
Empresa: TASJA MANSION SL
Apoderado Mancomunado
- Arcos Morales Maria Teresa
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3305, L 2217, F 58, S 8, H MA 63217, I/A 5 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-29
Empresa: CONTABILIDAD LOS NARANJOS SL
Administrador Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Lamers Wilhelmus Gerardus Anton Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660, L 3568, F 190, S 8, H MA101963, I/A 3 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-29
Empresa: 161 CERCA DE LOS MONTEROS 803 SL
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949, L 1862, F 116, S 8, H MA 53395, I/A 5 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-29
Empresa: RESIANT 869 SL
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 150, S 8, H CA 45511, I/A 3 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-11
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2947, L 1860, F 52, S 8, H MA 53330, I/A 8 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-29
Apoderado Solidario
- Arcos Morales Maria Teresa
- Gomez Castillo Juan Jose
- Lamers Wim
- Ruiz Peña Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2947, L 1860, F 52, S 8, H MA 53330, I/A 7 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-29
VER MAS ACTOS
Información de ARCOS MORALES MARIA TERESA
Mostramos los datos de ARCOS MORALES MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCOS MORALES MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos