ARCOS DELGADO JUAN
Informe ejecutivo de ARCOS DELGADO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARCOS DELGADO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN ARCOS IBERICOS SL | Administrador Solidario | 04/09/2024 | |
ARCOS GARCIA PATRIMONIAL SL | Administrador Solidario | 07/07/2022 | |
ARCOS GARCIA PATRIMONIAL SL | Socio Unico | 27/04/2022 | |
JARCOS INDUSTRIAS CARNICAS SL | Administrador Unico | 10/10/2019 | |
JUAN ARCOS IBERICOS SL | Socio Unico | 11/06/2019 |
VINCULACIONES DE ARCOS DELGADO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCOS DELGADO JUAN
Empresa: JUAN ARCOS IBERICOS SL
Administrador Solidario
- Arcos Delgado Juan
- Garcia Martinez Paloma Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE122216, I/A 3 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-41
Empresa: JUAN ARCOS IBERICOS SL
Administrador Unico
- Arcos Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE122216, I/A 3 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-41
Empresa: ARCOS GARCIA PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Arcos Delgado Juan
- Garcia Martinez Paloma Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7216 , F 73, S 8, H SE134582, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-41
Empresa: ARCOS GARCIA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Arcos Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7216 , F 73, S 8, H SE134582, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-41
Empresa: ARCOS GARCIA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Arcos Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7216 , F 72, S 8, H SE134582, I/A 1 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-41
Empresa: ARCOS GARCIA PATRIMONIAL SL
Socio Único
- Arcos Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7216 , F 72, S 8, H SE134582, I/A 1 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-41
Empresa: JARCOS INDUSTRIAS CARNICAS SL
Administrador Unico
- Arcos Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6779 , F 51, S 8, H SE123356, I/A 1 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-41
Empresa: JUAN ARCOS IBERICOS SL
Administrador Unico
- Arcos Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6731 , F 114, S 8, H SE122216, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-41
Empresa: JUAN ARCOS IBERICOS SL
Socio Único
- Arcos Delgado Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6731 , F 114, S 8, H SE122216, I/A 1 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-41
Información de ARCOS DELGADO JUAN
Mostramos los datos de ARCOS DELGADO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCOS DELGADO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos