ARCONES RECUERO EUGENIO
Informe ejecutivo de ARCONES RECUERO EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARCONES RECUERO EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATTSU ARCONES SL | Apoderado | 28/02/2020 | |
SA IBERICA DEL VAPOR | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | |
EQUIPOS ENERGETICOS SL | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | |
ATTSU TERMICA SL | Consejero Delegado Solidario | 12/05/2016 | |
SA IBERICA DEL VAPOR | Apoderado Solidario | 15/10/2015 | |
EQUIPOS ENERGETICOS SL | Apoderado Solidario | 14/10/2015 | |
ATTSU TERMICA SL | Presidente | 20/10/2010 | |
ATTSU TERMICA SL | Consejero | 20/10/2010 |
VINCULACIONES DE ARCONES RECUERO EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCONES RECUERO EUGENIO
Empresa: SENOCRA SA
Liquidador
- Arcones Recuero Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15884 , F 76, S 8, H M 268376, I/A 11 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: ATTSU ARCONES SL
Apoderado
- Arcones Recuero Eugenio
- Arcones Recuero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40274 , F 161, S 8, H M 715512, I/A 2 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Empresa: EQUIPOS ENERGETICOS SL
Apoderado Solidario
- Arcones Recuero Eugenio
- Arcones Recuero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 184, S 8, H M 56086, I/A 10 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: SA IBERICA DEL VAPOR
Apoderado Solidario
- Arcones Recuero Eugenio
- Arcones Recuero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 135, S 8, H M 53700, I/A 15 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: SENOCRA SA
Apoderado
- Arcones Recuero Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15884 , F 75, S 8, H M 268376, I/A 9 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: ATTSU TERMICA SL
Consejero Delegado Solidario
- Arcones Recuero Eugenio
- Johe Carreras Francesc
- Llacer Perez Vicente Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27831 , F 217, S 8, H M 104171, I/A 7 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-28
Empresa: ATTSU TERMICA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Arcones Recuero Eugenio
- Johe Carreras Francesc
- Llacer Perez Vicente Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27831 , F 217, S 8, H M 104171, I/A 7 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-28
Empresa: SENOCRA SA
Apoderado
- Arcones Recuero Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15884 , F 73, S 8, H M 268376, I/A 7 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: SA IBERICA DEL VAPOR
Apoderado Solidario
- Arcones Recuero Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 134, S 8, H M 53700, I/A 13 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Empresa: EQUIPOS ENERGETICOS SL
Apoderado Solidario
- Arcones Recuero Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 183, S 8, H M 56086, I/A 8 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
VER MAS ACTOS
Información de ARCONES RECUERO EUGENIO
Mostramos los datos de ARCONES RECUERO EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCONES RECUERO EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos