ARCO BARRERAS MANUEL
Informe ejecutivo de ARCO BARRERAS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARCO BARRERAS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUSKALTEL SA | Apoderado | 13/11/2014 | 22/12/2016 |
EUSKALTEL SA | Apoderado | 07/12/2010 | 07/11/2014 |
EUSKALTEL SA | Apoderado Solidario | 07/12/2010 |
VINCULACIONES DE ARCO BARRERAS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCO BARRERAS MANUEL
Empresa: EUSKALTEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 146, S 8, H BI 14727, I/A 143 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-48
Empresa: EUSKALTEL SA
Apoderado
- Arco Barreras Manuel
- De Las Fuentes Inchausti Jon Ander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 124, S 8, H BI 14727, I/A 113 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-48
Empresa: EUSKALTEL SA
Apoderado
- Arco Barreras Manuel
- Santamaria Rubio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5349 , F 124, S 8, H BI 14727, I/A 111 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-48
Empresa: EUSKALTEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arco Barreras Manuel
- Barrio Gomez Jose Ignacio
- Perez Del Pecho Ismael
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4765 , F 114, S 8, H BI 14727, I/A 91 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-48
Empresa: EUSKALTEL SA
Apoderado
- Allende Arias Francisco Javier
- Arco Barreras Manuel
- Barrio Gomez Jose Ignacio
- Bilbao Gorriño Iñigo Mario
- Campo Iglesias Aurelio Manuel
- Chapa Prado Ignacio Javier
- Garcia Montoya Javier
- Lopez Para Bustamante Eloy
- Lupardo Atutxa Nerea
- Marcaida Zallo Aitor
- Perez Del Pecho Ismael
- Salaverria Monfort Manuel
- Santamaria Rubio Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4765 , F 111, S 8, H BI 14727, I/A 90 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-48
Información de ARCO BARRERAS MANUEL
Mostramos los datos de ARCO BARRERAS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCO BARRERAS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos