ARCIOLES GONZALEZ DIEGO DAVID
Informe ejecutivo de ARCIOLES GONZALEZ DIEGO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARCIOLES GONZALEZ DIEGO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KANGAROO 2022 SL | Administrador Unico | 17/05/2022 | |
BUDOSOFT 2022 SL | Administrador Unico | 17/05/2022 | |
KRONALINE SRL | Administrador Solidario | 15/09/2021 | |
VIVENZO MATERIALES SRL | Administrador Solidario | 14/09/2021 | |
TEKNUEVO 2021 SRL | Administrador Solidario | 14/09/2021 | |
GRARENA MATERIALES SRL | Administrador Solidario | 14/09/2021 | |
MANELECK DISTRIBUCIONES ELECTRICAS SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | |
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS TRIBELECK SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | |
SOUSARCK SL | Administrador Unico | 26/08/2020 | |
KIRACRAT SL | Administrador Unico | 26/08/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARCIOLES GONZALEZ DIEGO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCIOLES GONZALEZ DIEGO DAVID
Empresa: KANGAROO 2022 SL
Administrador Unico
- Arcioles Gonzalez Diego David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7225 , F 111, S 8, H SE134816, I/A 1 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: BUDOSOFT 2022 SL
Administrador Unico
- Arcioles Gonzalez Diego David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7225 , F 101, S 8, H SE134814, I/A 1 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: KRONALINE SRL
Administrador Solidario
- Arcioles Gonzalez Diego David
- Gomez Dayot Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7105 , F 207, S 8, H SE131694, I/A 1 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-41
Empresa: TEKNUEVO 2021 SRL
Administrador Solidario
- Arcioles Gonzalez Diego David
- Gomez Dayot Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7105 , F 190, S 8, H SE131690, I/A 1 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-41
Empresa: VIVENZO MATERIALES SRL
Administrador Solidario
- Arcioles Gonzalez Diego David
- Gomez Dayot Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7105 , F 180, S 8, H SE131688, I/A 1 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-41
Empresa: GRARENA MATERIALES SRL
Administrador Solidario
- Arcioles Gonzalez Diego David
- Gomez Dayot Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7105 , F 170, S 8, H SE131686, I/A 1 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-41
Administrador Unico
- Arcioles Gonzalez Diego David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6947 , F 30, S 8, H SE127643, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-41
Administrador Unico
- Arcioles Gonzalez Diego David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6947 , F 20, S 8, H SE127641, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-41
Empresa: SOUSARCK SL
Administrador Unico
- Arcioles Gonzalez Diego David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6906 , F 174, S 8, H SE126724, I/A 1 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-41
Empresa: KIRACRAT SL
Administrador Unico
- Arcioles Gonzalez Diego David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6906 , F 164, S 8, H SE126722, I/A 1 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-41
VER MAS ACTOS
Información de ARCIOLES GONZALEZ DIEGO DAVID
Mostramos los datos de ARCIOLES GONZALEZ DIEGO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCIOLES GONZALEZ DIEGO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos