ARCHILA LOPEZ ALAN GIOVANNI
Informe ejecutivo de ARCHILA LOPEZ ALAN GIOVANNI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARCHILA LOPEZ ALAN GIOVANNI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEN CAPITAL SOLUTIONS SL | Apoderado | 28/08/2023 | |
GAUSER SOLUTIONS SL | Apoderado | 17/08/2023 | |
ALLEKKA SUPPLIERS SL | Administrador Solidario | 09/08/2023 | |
MARTINEZIA SERVICIOS INTERNACIONALES SL | Administrador Unico | 28/12/2022 | |
SALA QUEEN VIP SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
SALA NARCISO VIP SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
ROOM 69 SL | Apoderado | 22/12/2022 | |
REACT INTERNATIONAL SOLUTIONS SL | Socio Unico | 23/05/2018 | |
REACT INTERNATIONAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 23/05/2018 | |
FAKTOR CAPITAL SOLUTIONS SL | Socio Unico | 21/05/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARCHILA LOPEZ ALAN GIOVANNI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCHILA LOPEZ ALAN GIOVANNI
Empresa: ZEN CAPITAL SOLUTIONS SL
Apoderado
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45629 , F 125, S 8, H M 802322, I/A 2 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: GAUSER SOLUTIONS SL
Apoderado
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45271 , F 208, S 8, H M 796404, I/A 4 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: ALLEKKA SUPPLIERS SL
Administrador Solidario
- Archila Lopez Alan Giovanni
- De Leon Batres Alicia Del Rosario
- Martinez Lopez Ana Mayela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 131, S 8, H M 799000, I/A 1 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Administrador Unico
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 71, S 8, H M 783444, I/A 1 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-28
Empresa: SALA NARCISO VIP SL
Apoderado
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44378 , F 121, S 8, H M 782140, I/A 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: SALA QUEEN VIP SL
Apoderado
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44378 , F 111, S 8, H M 782139, I/A 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: ROOM 69 SL
Apoderado
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44378 , F 101, S 8, H M 782138, I/A 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: REACT INTERNATIONAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37607 , F 46, S 8, H M 670218, I/A 1 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Empresa: REACT INTERNATIONAL SOLUTIONS SL
Socio Único
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37607 , F 46, S 8, H M 670218, I/A 1 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Empresa: FAKTOR CAPITAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Archila Lopez Alan Giovanni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37682 , F 191, S 8, H M 671376, I/A 1 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
VER MAS ACTOS
Información de ARCHILA LOPEZ ALAN GIOVANNI
Mostramos los datos de ARCHILA LOPEZ ALAN GIOVANNI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCHILA LOPEZ ALAN GIOVANNI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos