ARCHER HOTEL CAPITAL BV
Informe ejecutivo de ARCHER HOTEL CAPITAL BV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARCHER HOTEL CAPITAL BV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL DE LA VILLA OLIMPICA SA | Administrador Unico | 09/05/2019 |
VINCULACIONES DE ARCHER HOTEL CAPITAL BV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCHER HOTEL CAPITAL BV
Empresa: ARCHER HOTEL PALACE SL
Administrador Unico
- Archer Hotel Capital Bv
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39544 , F 201, S 8, H M 399770, I/A 51 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Empresa: SOL HTL PROJECT SL
Administrador Unico
- Archer Hotel Capital Bv
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 84, S 8, H M 739324, I/A 10 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: SOL HTL PROJECT SL
Administrador Unico
- Archer Hotel Capital Bv
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 79, S 8, H M 739324, I/A 6 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Empresa: HOTEL DE LA VILLA OLIMPICA SA
Administrador Unico
- Archer Hotel Capital Bv
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46558 , F 221, S 8, H B 22160, I/A 115 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08
Empresa: HOST SPAIN HOLDINGS SL
Administrador Unico
- Archer Hotel Capital Bv
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22384 , F 224, S 8, H M 399770, I/A 45 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Información de ARCHER HOTEL CAPITAL BV
Mostramos los datos de ARCHER HOTEL CAPITAL BV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCHER HOTEL CAPITAL BV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos