ARCEDIANO RUBIO EULOGIO
Informe ejecutivo de ARCEDIANO RUBIO EULOGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARCEDIANO RUBIO EULOGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTA SUNSET SL | Administrador Mancomunado | 03/07/2014 |
VINCULACIONES DE ARCEDIANO RUBIO EULOGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCEDIANO RUBIO EULOGIO
Empresa: ARCERUBI TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Arcediano Rubio Eulogio
- Arcediano Rubio Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 39, S 8, H B 401055, I/A 2 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-08
Empresa: ERV GESBAR SL
Administrador Unico
- Arcediano Rubio Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33467 , F 52, S 8, H B 227416, I/A 3 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Empresa: ERV GESBAR SL
Administrador Unico
- Arcediano Rubio Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33467 , F 52, S 8, H B 227416, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Empresa: ALTA SUNSET SL
Administrador Mancomunado
- Arcediano Rubio Eulogio
- Delgado Molina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42106 , F 190, S 8, H B 402263, I/A 6 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Empresa: PROMOCIONS I OBRES NATURA SL
Administrador Solidario
- Arcediano Rubio Eulogio
- Delgado Molina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31637 , F 133, S 8, H B 196679, I/A 7 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: DELSERAR SL
Administrador Mancomunado
- Arcediano Rubio Eulogio
- Delgado Molina Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36663 , F 143, S 8, H B 281964, I/A 2 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Empresa: ARCERUBI TRANSPORTES SL
Administrador Solidario
- Arcediano Rubio Eulogio
- Arcediano Rubio Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42073 , F 35, S 8, H B 401055, I/A 1 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Administrador Unico
- Arcediano Rubio Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28759 , F 148, S 8, H B 141096, I/A 3 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Información de ARCEDIANO RUBIO EULOGIO
Mostramos los datos de ARCEDIANO RUBIO EULOGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCEDIANO RUBIO EULOGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos