ARCE SIRERA MARTA
Informe ejecutivo de ARCE SIRERA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ARCE SIRERA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCE SIRERA MARTA
Empresa: EGUSKIZA SA
Consejero
- Arce Sirera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 6168, I/A 33 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-20
Empresa: EGUSKIZA SA
Consejero
- Arce Sirera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 6168, I/A 32 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-20
Consejero
- Arce Sirera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 9471, I/A 61 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
Consejero
- Arce Sirera Marta
- Fiel Echeverria Joanes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 86, S 8, H SS 9471, I/A 59 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-20
Empresa: SOCIEDAD DEL BALNEARIO SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 219, S 8, H SS 5887, I/A 42 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-20
Empresa: SOCIEDAD DEL BALNEARIO SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 219, S 8, H SS 5887, I/A 42 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-20
Consejero
- Arce Sirera Marta
- Vazquez Eizmendi Xabier
- Vicente Morocho Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923 , F 71, S 8, H SS 19717, I/A 28 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-20
Consejero
- Arce Sirera Marta
- Vazquez Eizmendi Xabier
- Vicente Morocho Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923 , F 71, S 8, H SS 19717, I/A 27 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-20
Información de ARCE SIRERA MARTA
Mostramos los datos de ARCE SIRERA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCE SIRERA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos