ARCE LLUPIA EDUARDO
Informe ejecutivo de ARCE LLUPIA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARCE LLUPIA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELL MONTNEGRE SL | Administrador Unico | 24/04/2024 | |
MONTNEGRE 2023 SL | Administrador Unico | 31/08/2023 | |
CASTELL MONTNEGRE SL | Apoderado Solidario | 12/07/2023 | |
FRANJA D'OR SL | Apoderado Solidario | 04/05/2021 |
VINCULACIONES DE ARCE LLUPIA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCE LLUPIA EDUARDO
Empresa: CASTELL MONTNEGRE SL
Administrador Unico
- Arce Llupia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48864 , F 105, S 8, H B 598988, I/A 3 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Empresa: MONTNEGRE 2023 SL
Administrador Unico
- Arce Llupia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48934 , F 117, S 8, H B 601537, I/A 1 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-08
Empresa: CASTELL MONTNEGRE SL
Apoderado Solidario
- Arce Llupia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48864 , F 104, S 8, H B 598988, I/A 2 (12/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-08
Empresa: FRANJA D'OR SL
Apoderado Solidario
- Arce Llupia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 178, S 8, H B 372274, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Empresa: FRANJA D'OR SL
Administrador Unico
- Arce Llupia Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 178, S 8, H B 372274, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Información de ARCE LLUPIA EDUARDO
Mostramos los datos de ARCE LLUPIA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCE LLUPIA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos