ARCE GARCIA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ARCE GARCIA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARCE GARCIA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROSELCO SA | Vicepresidente | 18/07/2022 | |
PROSELCO SA | Consejero | 18/07/2022 | |
PROSELCO SA | Apoderado | 16/08/2017 | |
PROSELCO SA | Consejero Independiente | 14/07/2017 | |
PROSELCO SA | Consj.Domini | 14/07/2017 | |
TOLEDOMESTICOS SL | Administrador Mancomunado | 08/10/2014 | |
VERATROL SL | Administrador Solidario | 31/07/2014 | |
GESTION Y CONTROL DE ELECTRODOMESTICOS SL | Administrador Solidario | 23/07/2014 | |
ELECTROIMAGEN VALLEHERMOSO SL | Representante | 25/07/2013 |
VINCULACIONES DE ARCE GARCIA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCE GARCIA MARIA DOLORES
Empresa: PROSELCO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arce Garcia Maria Dolores
- Arroyo Lozano Luis
- Briceño Alonso Cesar
- Garcia Gonzalez Leon
- Garcia Lopez Eva Isabel
- Sainz Belloso Jose Antonio
Presidente
Vicepresidente
- Arce Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 150, S 8, H M 97423, I/A 45 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: PROSELCO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arce Garcia Maria Dolores
- Arroyo Lozano Luis
- Briceño Alonso Cesar
- Garcia Gonzalez Leon
- Garcia Lopez Eva Isabel
- Sainz Belloso Jose Antonio
Presidente
Vicepresidente
- Arce Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 150, S 8, H M 97423, I/A 45 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-28
Empresa: ELECTRODOMESTICOS BRAVO MURILLO SL
Administrador Solidario
Representante
- Arce Garcia Maria Dolores
- Sainz Belloso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17442 , F 82, S 8, H M 299344, I/A 10 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Empresa: PROSELCO SA
Apoderado
- Arce Garcia Maria Dolores
- Briceño Alonso Cesar
- Fernandez Calleja Luis Adolfo
- Sainz Belloso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 148, S 8, H M 97423, I/A 41 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: PROSELCO SA
Apoderado
- Arce Garcia Maria Dolores
- Briceño Alonso Cesar
- Garcia Aparicio Eugenio
- Sainz Belloso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 148, S 8, H M 97423, I/A 41 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: PROSELCO SA
Consejero Delegado
Consejero Independiente
- Arce Garcia Maria Dolores
Consejero
- Arce Garcia Maria Dolores
- Arce Garcia Maria Dolores
- Arroyo Lozano Luis
- Briceño Alonso Cesar
- Garcia Gonzalez Leon
- Garcia Lopez Eva Isabel
- Sainz Belloso Jose Antonio
Consj.Domini
- Arce Garcia Maria Dolores
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Arce Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 148, S 8, H M 97423, I/A 40 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: PROSELCO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24375 , F 148, S 8, H M 97423, I/A 40 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: TOLEDOMESTICOS SL
Administrador Mancomunado
- Arce Garcia Maria Dolores
- Arroyo Lozano Luis
- Sainz Belloso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593 , F 212, S 8, H TO 36638, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-45
Empresa: VERATROL SL
Administrador Solidario
- Arce Garcia Maria Dolores
- Garcia Gonzalez Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7278 , F 14, S 8, H M 117926, I/A 12 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Empresa: VERATROL SL
Administrador Mancomunado
- Arce Garcia Maria Dolores
- Garcia Aparicio Eugenio
- Garcia Gonzalez Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7278 , F 14, S 8, H M 117926, I/A 12 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
VER MAS ACTOS
Información de ARCE GARCIA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ARCE GARCIA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCE GARCIA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos