ARBUES BILBAO FERNANDO JAVIER
Informe ejecutivo de ARBUES BILBAO FERNANDO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARBUES BILBAO FERNANDO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS AVANZADOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS (IBERICA TECH) SL | Socio Unico | 30/05/2022 | |
SISTEMAS AVANZADOS Y PROYECTOS TECNOLOGICOS (IBERICA TECH) SL | Apoderado | 25/10/2019 |
VINCULACIONES DE ARBUES BILBAO FERNANDO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBUES BILBAO FERNANDO JAVIER
Nuevo Socio Único
- Arbues Bilbao Fernando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5642 , F 175, S 8, H BI 68713, I/A 4 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-48
Apoderado
- Arbues Bilbao Fernando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5642 , F 174, S 8, H BI 68713, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-48
Empresa: GLOBAL CERTIFICATION SPAIN SL
Administrador Unico
- Arbues Bilbao Fernando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 102, S 8, H BI 38181, I/A 6 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-48
Empresa: GLOBAL CERTIFICATION SPAIN SL
Administrador Unico
- Arbues Bilbao Fernando Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 101, S 8, H BI 38181, I/A 3 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-48
Información de ARBUES BILBAO FERNANDO JAVIER
Mostramos los datos de ARBUES BILBAO FERNANDO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBUES BILBAO FERNANDO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos