ARBOLEDAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ARBOLEDAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARBOLEDAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHEMIS IBERICA SL | Secretario | 31/03/2016 | |
CHEMIS IBERICA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/03/2016 | |
CHEMIS IBERICA SL | Consejero | 31/03/2016 | |
DEX IBERICA SA | Secretario | 01/03/2010 | 10/09/2015 |
DEX IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 01/03/2010 | 10/09/2015 |
DEX IBERICA SA | Consejero | 01/03/2010 | 10/09/2015 |
LABORATORI DR. VIDAL-GENERAL LAB SL | Consejero | 13/05/2011 | |
DEX SIMBIOTICA SL | Apoderado | 11/05/2010 | |
INMOGRUP 93 SL | Apoderado | 11/05/2010 |
VINCULACIONES DE ARBOLEDAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBOLEDAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: CHEMIS IBERICA SL
Administrador Unico
Consejero Delegado Mancomunado
- Altes Escoda Jose Maria
- Arboledas Martinez Miguel Angel
- Arevalo Ferrer Juan
Consejero
- Altes Escoda Jose Maria
- Arboledas Martinez Miguel Angel
- Arevalo Ferrer Juan
Presidente
Secretario
- Arboledas Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888 , F 94, S 8, H T 5826, I/A 7 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-43
Empresa: DEX IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arboledas Martinez Miguel Angel
Consejero
- Arboledas Martinez Miguel Angel
Secretario
- Arboledas Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2537 , F 139, S 8, H T 2612, I/A 34 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-43
Empresa: LABORATORI DR. VIDAL-GENERAL LAB SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arboledas Martinez Miguel Angel
- Hornos Vila Jose Ignacio
- Martinez Larrañaga Jesus Maria
- Sumarroca Claverol Albert
- Vidal Pedrol Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 58, S 8, H T 12023, I/A 13 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-43
Empresa: INMOGRUP 93 SL
Apoderado
- Altes Escoda Jose Maria
- Arboledas Lara Daniel
- Arboledas Martinez Miguel Angel
- Arevalo Ferrer Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35727 , F 146, S 8, H B 39469, I/A 11 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
Empresa: DEX SIMBIOTICA SL
Apoderado
- Altes Escoda Jose Maria
- Arboledas Martinez Miguel Angel
- Arevalo Ferrer Juan
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 40, S 8, H B 228947, I/A 7 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
Empresa: DEX IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Altes Escoda Jose Maria
- Arboledas Martinez Miguel Angel
- Arevalo Ferrer Juan
Consejero
Presidente
Secretario
- Arboledas Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 219, S 8, H T 2612, I/A 32 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-43
Empresa: DEX IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Altes Escoda Jose Maria
- Arboledas Martinez Miguel Angel
- Arevalo Ferrer Juan
Consejero
- Altes Escoda Jose Maria
- Arboledas Martinez Miguel Angel
- Arevalo Ferrer Juan
Presidente
Secretario
- Arboledas Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 219, S 8, H T 2612, I/A 32 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-43
Información de ARBOLEDAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ARBOLEDAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBOLEDAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos