ARBOLEDAS CIQUE MARIA
Informe ejecutivo de ARBOLEDAS CIQUE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARBOLEDAS CIQUE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID SA | Apoderado | 06/08/2024 |
VINCULACIONES DE ARBOLEDAS CIQUE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBOLEDAS CIQUE MARIA
Empresa: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID SA
Apoderado
- Arboledas Cique Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 172355, I/A 201 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Empresa: TESTA HOME SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Arboledas Cique Maria
- Arboledas Cique Maria
- Fernandez Garcia Laura
- Fernandez Garcia Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43542 , F 92, S 8, H M 710779, I/A 23 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: TESTA HOME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40004 , F 219, S 8, H M 710779, I/A 9 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-28
Empresa: TESTA HOME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40004 , F 125, S 8, H M 710779, I/A 5 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Información de ARBOLEDAS CIQUE MARIA
Mostramos los datos de ARBOLEDAS CIQUE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBOLEDAS CIQUE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos