ARBOLEDA MONTOYA ELSA MARIA
Informe ejecutivo de ARBOLEDA MONTOYA ELSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARBOLEDA MONTOYA ELSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROSALOME SL | Administrador Unico | 26/06/2009 | 27/08/2024 |
LUXURY HOME INNOVATIONS SL | Administrador Solidario | 30/09/2021 | 13/08/2024 |
VINCULACIONES DE ARBOLEDA MONTOYA ELSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBOLEDA MONTOYA ELSA MARIA
Empresa: ELECTROSALOME SL
Administrador Unico
- Arboleda Montoya Elsa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 117620, I/A 4 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-03
Empresa: LUXURY HOME INNOVATIONS SL
Administrador Solidario
- Arboleda Montoya Elsa Maria
- Martinez Rebollo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 176397, I/A 3 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-03
Empresa: LUXURY HOME INNOVATIONS SL
Administrador Solidario
- Arboleda Montoya Elsa Maria
- Martinez Rebollo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4411 , F 216, S 8, H A 176397, I/A 1 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-03
Empresa: ELECTROSALOME SL
Administrador Unico
- Arboleda Montoya Elsa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 200, S 8, H A 117620, I/A 1 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-03
Información de ARBOLEDA MONTOYA ELSA MARIA
Mostramos los datos de ARBOLEDA MONTOYA ELSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBOLEDA MONTOYA ELSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos