ARBOIX ARZO MARGARITA
Informe ejecutivo de ARBOIX ARZO MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARBOIX ARZO MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL CAMPUS SL | Consejero | 17/03/2017 | 28/06/2021 |
UNIVERSIA ESPAÑA RED DE UNIVERSIDADES SA | Consejero | 03/10/2019 | 16/04/2021 |
VILA UNIVERSITARIA SL | MRO.COMS.EJE | 10/05/2017 | 13/04/2021 |
VILA UNIVERSITARIA SL | Consejero | 10/05/2017 | 13/04/2021 |
HIPODROMO DE LA ZARZUELA SME | Consejero | 05/09/2011 | 15/03/2012 |
VINCULACIONES DE ARBOIX ARZO MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBOIX ARZO MARGARITA
Empresa: HOTEL CAMPUS SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Suplente
Liquidador
MRO.COMS.EJE
PRE.COMS.EJE
REPR.143 RRM
S.NO.C.CO.EJ
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
VS.NO CON.CE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 152, S 8, H B 402326, I/A 29 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Consejero
- Arboix Arzo Margarita
- Collado Yurrita Miguel-angel
- Delgado Romero Alberto
- Palomar Sanz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 155, S 8, H M 264916, I/A 124 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Empresa: VILA UNIVERSITARIA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arboix Arzo Margarita
- Balaguero Baro Montserrat
- Gispert Pellicer Carles
MRO.COMS.EJE
- Arboix Arzo Margarita
- Balaguero Baro Montserrat
- Gispert Pellicer Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44114 , F 79, S 8, H B 7292, I/A 93 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Consejero
- Alcon Soler Eva
- Arboix Arzo Margarita
- Delgado Romero Alberto
- Garesse Alarcon Rafael
- Gomez Ortega Juan
- Gomez Villamandos Jose Carlos
- Lopez Diaz Antonio
- Lopez Martinez Francisco Javier
- Mestre Escriva Maria Vicenta
- Palomar Sanz Manuel
- Pazos Carro Angel
- Peña Guerrero Maria Antonia
- Rivero Ortega Ricardo
- Romo Urroz Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 151, S 8, H M 264916, I/A 116 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Empresa: VILA UNIVERSITARIA SL
MRO.COMS.EJE
- Arboix Arzo Margarita
- Gispert Pellicer Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44114 , F 75, S 8, H B 7292, I/A 82 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Empresa: VILA UNIVERSITARIA SL
Consejero
- Arboix Arzo Margarita
- Gispert Pellicer Carles
- Tintore Balasch Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44114 , F 75, S 8, H B 7292, I/A 81 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-08
Empresa: HOTEL CAMPUS SL
Consejero
- Arboix Arzo Margarita
- Gispert Pellicer Carles
- Tintore Balach Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45841 , F 151, S 8, H B 402326, I/A 26 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Empresa: HIPODROMO DE LA ZARZUELA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21811 , F 131, S 8, H M 330996, I/A 55 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Empresa: HIPODROMO DE LA ZARZUELA SA
Consejero
- Arboix Arzo Margarita
- Bordallo Huidobro Jose Antonio
- Carrion Martin Maria Dolores
- Esteban Paul Juan Angel
- Gaitero Fortes Jaime
- Gallardo Lopez Juan Antonio
- Garcia Aliaga Maria Isabel
- Garcia Duarte Matilde
- Gonzalez Gallardo Leandro
- Gonzalez Ruiz Francisco Javier
- Hidalgo Lopez Antonio Jose
- Llamas Ramos Guillermo
- Miracle Gomez Jose
- Montes Sanchez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21811 , F 130, S 8, H M 330996, I/A 52 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Información de ARBOIX ARZO MARGARITA
Mostramos los datos de ARBOIX ARZO MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBOIX ARZO MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos