ARBIZU LOZANO JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de ARBIZU LOZANO JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARBIZU LOZANO JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA | Miem.Com.Ctr | 22/08/2011 |
VINCULACIONES DE ARBIZU LOZANO JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBIZU LOZANO JOSE ANGEL
Consejero Delegado
- Arbizu Lozano Jose Angel
Consejero
- Arbizu Lozano Jose Angel
Presidente
- Arbizu Lozano Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 111, S 8, H LO 12301, I/A 14 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-26
Empresa: CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA
Consejero
- Alegria Hernaez Jose Angel
- Arnaez Saenz Carlos
- Berzal Otero Juan Luis
- Citoler Tormo Rafael
- Coloma Varela Maria Del Carmen
- Fernandez-velilla Hernandez Juan Antonio
- Galarreta Marzo Oscar
- Gonzalez De Garay Sanzo Jose Maria
- Gonzalez Ochagavia Cristina
- Gonzalez Terreros Antonio
- Moreno Lavega Mario
- Muñoz Gravalos Carolina
- Rodriguez Muro Roberto
- Urbina Diez Jesus Abilio
Consejero Suplente
- Arambarri Perez Jose Miguel
- Asensio Perez Juan
- Chicote Galilea Juan Carlos
- Eguizabal Garcia Javier
- Fernandez Olarte Juan Raul
- Flores Martinez Fernando
- Frias Martinez Enrique
- Gonzalez Garcia Pedro Nicolas
- Martinez Garcia Aurelio
- Peña Miranda Lucinio
- Sabanza San Roman Matilde
- Sota Adan Tomas
- Vallejo Sampedro Manuel
- Villoslada Garcia Miguel Angel
M.Com.Inv
Mbro.Cte.NyR
Miem.Com.Ctr
- Arbizu Lozano Jose Angel
- Arnedo Muro Jose Antonio
- Fraile Escrich Maximo Manuel
- Saez Ruiz Jose Luis
- Salinas Gomez Angel Luis
Pdte.Cte.NyR
Pres.Com.Inv
Presidente
Secr.Com.Inv
Secr.Cte.NyR
Secretario
Supl.Comi.C.
Vicepresidente
VoSu.Com.O.S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 101, S 8, H LO 1131, I/A 247 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-26
Consejero Delegado
- Arbizu Lozano Jose Angel
Consejero
- Alvarez Foncea Elena
- Arbizu Lozano Jose Angel
- Muro Ramos Manuela
- Ramos Soria Mercedes
- Sagarra Gadea Miguel
Presidente
- Arbizu Lozano Jose Angel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 108, S 8, H LO 12301, I/A 4 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-26
Administrador Unico
- Arbizu Lozano Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 108, S 8, H LO 12301, I/A 4 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-26
Empresa: FUNDOSA ACCESIBILIDAD SA
Consejero
- Arbizu Lozano Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24246 , F 184, S 8, H M 12274, I/A 54 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-28
Información de ARBIZU LOZANO JOSE ANGEL
Mostramos los datos de ARBIZU LOZANO JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBIZU LOZANO JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos