ARBERAS TORDABLE FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ARBERAS TORDABLE FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARBERAS TORDABLE FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAT SERVICIOS E INVERSIONES SL | Liquidador Solidario | 15/07/2019 | 15/07/2019 |
AMAT SERVICIOS E INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 15/07/2019 | |
HIRULOTO SL | Administrador Solidario | 03/08/2015 | 19/03/2018 |
SASPI LAN SA | Apoderado | 29/05/2015 | 13/02/2018 |
VINCULACIONES DE ARBERAS TORDABLE FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBERAS TORDABLE FRANCISCO JAVIER
Empresa: AMAT SERVICIOS E INVERSIONES SL
Liquidador Solidario
- Arberas Tordable Francisco Javier
- Azcunaga Mendez Jesus Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1100 , F 34, S 8, H VI 9468, I/A 3 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-01
Empresa: AMAT SERVICIOS E INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Arberas Tordable Francisco Javier
- Azcunaga Mendez Jesus Fernando
Liquidador Solidario
- Arberas Tordable Francisco Javier
- Azcunaga Mendez Jesus Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1100 , F 34, S 8, H VI 9468, I/A 3 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-01
Empresa: HIRULOTO SL
Administrador Solidario
- Arberas Tordable Francisco Javier
- Azcunaga Mendez Jesus Fernando
- Dominguez Blanco Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 37, S 8, H BI 57889, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-48
Empresa: SASPI LAN SA
Apoderado
- Arberas Tordable Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 54, S 8, H VI 6098, I/A 7 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-01
Empresa: HIRULOTO SL
Administrador Solidario
- Arberas Tordable Francisco Javier
- Azcunaga Mendez Jesus Fernando
- Dominguez Blanco Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5188 , F 37, S 8, H BI 57889, I/A 2 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-48
Empresa: SASPI LAN SA
Apoderado
- Arberas Tordable Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 53, S 8, H VI 6098, I/A 5 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-01
Información de ARBERAS TORDABLE FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ARBERAS TORDABLE FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBERAS TORDABLE FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos