ARBEO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ARBEO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARBEO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORES HOSTELEROS SA | Liquidador Solidario | 26/09/2013 |
VINCULACIONES DE ARBEO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBEO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: J M P OEBRA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Solidario
- Arbeo Sanchez Jesus Miguel
- Arbeo Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34898 , F 221, S 8, H M 197249, I/A 14 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: J M P OEBRA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Solidario
- Arbeo Sanchez Jesus Miguel
- Arbeo Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34898 , F 220, S 8, H M 197249, I/A 13 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Empresa: J M P OEBRA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Solidario
- Arbeo Sanchez Jesus Miguel
- Arbeo Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34898 , F 220, S 8, H M 197249, I/A 13 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-28
Empresa: PROMOTORES HOSTELEROS SA
Liquidador Solidario
- Arbeo Sanchez Jesus Miguel
- Arbeo Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12011 , F 194, S 8, H M 46476, I/A 12 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: PROMOTORES HOSTELEROS SA
Administrador Solidario
- Arbeo Sanchez Jesus Miguel
- Arbeo Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12011 , F 194, S 8, H M 46476, I/A 12 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: PROMOTORES HOSTELEROS SA
Administrador Solidario
- Arbeo Sanchez Jesus Miguel
- Arbeo Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12011 , F 193, S 8, H M 46476, I/A 11 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Empresa: J M P OEBRA CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Solidario
- Arbeo Sanchez Jesus Miguel
- Arbeo Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12405 , F 96, S 8, H M 197249, I/A 7 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Información de ARBEO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ARBEO SANCHEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBEO SANCHEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos