ARBEO BARRON MARIA
Informe ejecutivo de ARBEO BARRON MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARBEO BARRON MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TACOROR SICAV | Consejero | 10/03/2009 | 09/12/2011 |
UBS BANK SA | Apoderado | 01/07/2009 | 27/10/2011 |
VINCULACIONES DE ARBEO BARRON MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBEO BARRON MARIA
Empresa: TACOROR SICAV
Consejero
- Arbeo Barron Maria
- Irezabal Del Busto Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29336 , F 200, S 8, H M 222313, I/A 24 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: UBS BANK SA
Apoderado
- Alvarez Conde Gonzalo
- Arbeo Barron Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27113 , F 168, S 8, H M 237892, I/A 157 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: UBS BANK SA
Apoderado
- Arbeo Barron Maria
- Artola Luzuriaga Alfonso
- Irezabal Del Busto Daniel
- Sanz Maroto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25601 , F 105, S 8, H M 237892, I/A 135 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-28
Empresa: TACOROR SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Arbeo Barron Maria
- Irezabal Del Busto Daniel
- Ocio Alday Carlos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13649 , F 158, S 8, H M 222313, I/A 21 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-28
Información de ARBEO BARRON MARIA
Mostramos los datos de ARBEO BARRON MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBEO BARRON MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos