ARBELOA LOPEZ PABLO MARIA
Informe ejecutivo de ARBELOA LOPEZ PABLO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARBELOA LOPEZ PABLO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSATEK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/04/2010 |
VINCULACIONES DE ARBELOA LOPEZ PABLO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBELOA LOPEZ PABLO MARIA
Empresa: INQUAL XXI SL
Liquidador
- Arbeloa Lopez Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4556 , F 147, S 8, H BI 42668, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-48
Empresa: INQUAL XXI SL
Administrador Unico
Liquidador
- Arbeloa Lopez Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4556 , F 147, S 8, H BI 42668, I/A 2 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-48
Empresa: OSATEK SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Arbeloa Lopez Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 93, S 8, H BI 27925, I/A 33 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-48
Empresa: OSATEK SA
Director Gerente
- Arbeloa Lopez Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 92, S 8, H BI 27925, I/A 32 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-48
Empresa: OSATEK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arbeloa Lopez Pablo Maria
- Arratibel Ugarte Patricia
- Fernandez Diaz Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 91, S 8, H BI 27925, I/A 26 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-48
Empresa: OSATEK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Director Gerente
- Arbeloa Lopez Pablo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 91, S 8, H BI 27925, I/A 25 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-48
Información de ARBELOA LOPEZ PABLO MARIA
Mostramos los datos de ARBELOA LOPEZ PABLO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBELOA LOPEZ PABLO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos