ARBAIZAR ZARATE MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ARBAIZAR ZARATE MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARBAIZAR ZARATE MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAYA AGRODESARROLLOS SL | Administrador Unico | 24/06/2024 | |
SUMA 360 SERVICIOS SL | Administrador Unico | 24/05/2021 | |
CRS CHANNEL SERVICIOS SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
ANOTHER ENERGY OPTION SL | Apoderado | 30/10/2020 | |
ANOTHER ENERGY OPTION SL | Apoderado | 03/09/2020 | |
ANDUVA & MALECON SPORT SL | Administrador Solidario | 15/12/2010 | |
BILBODIBAIA SL | Administrador Unico | 17/03/2010 |
VINCULACIONES DE ARBAIZAR ZARATE MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARBAIZAR ZARATE MIGUEL ANGEL
Empresa: LAYA AGRODESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 786046, I/A 5 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: SUMA 360 SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19999 , F 140, S 8, H M 352643, I/A 5 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: CRS CHANNEL SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783, L 574, F 168, S 8, H BU 18533, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-09
Empresa: ANOTHER ENERGY OPTION SL
Apoderado
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34715 , F 42, S 8, H M 624384, I/A 11 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Empresa: ANOTHER ENERGY OPTION SL
Apoderado
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34715 , F 41, S 8, H M 624384, I/A 10 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-28
Empresa: ANOTHER ENERGY OPTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
- Corchado Quilez Joaquin
- Garcia Revenga Luis Carlos
- Perez Martinez David
- Ruiz Nicolas Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34715 , F 40, S 8, H M 624384, I/A 7 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Administrador Mancomunado
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
- Ruiz Nicolas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33970 , F 84, S 8, H M 611335, I/A 5 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-28
Empresa: ANOTHER ENERGY OPTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
- Corchado Quilez Joaquin
- Garcia Revenga Luis Carlos
- Perez Martinez David
- Ruiz Nicolas Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34715 , F 40, S 8, H M 624384, I/A 6 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Administrador Mancomunado
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
- Ruiz Nicolas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33970 , F 84, S 8, H M 611335, I/A 3 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
Administrador Unico
- Arbaizar Zarate Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33970 , F 84, S 8, H M 611335, I/A 3 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
VER MAS ACTOS
Información de ARBAIZAR ZARATE MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ARBAIZAR ZARATE MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARBAIZAR ZARATE MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos