ARAUJO MARIÑO ALBERTO
Informe ejecutivo de ARAUJO MARIÑO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARAUJO MARIÑO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMO DAM SL | Administrador Unico | 09/05/2012 | |
DANIEL ARAUJO MUIÑOS SL | Administrador Unico | 08/05/2012 | |
PROMO DAM SL | Apoderado | 23/04/2012 | |
DANIEL ARAUJO MUIÑOS SL | Apoderado | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE ARAUJO MARIÑO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAUJO MARIÑO ALBERTO
Empresa: PROMO DAM SL
Administrador Unico
- Araujo Mariño Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 55, S 8, H PO 35018, I/A 5 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-36
Empresa: DANIEL ARAUJO MUIÑOS SL
Administrador Unico
- Araujo Mariño Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942, L 942, F 62, S 8, H PO 1417, I/A 4 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-36
Empresa: PROMO DAM SL
Apoderado
- Araujo Mariño Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2962, L 2962, F 55, S 8, H PO 35018, I/A 4 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-36
Empresa: DANIEL ARAUJO MUIÑOS SL
Apoderado
- Araujo Mariño Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942, L 942, F 61, S 8, H PO 1417, I/A 3 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-36
Información de ARAUJO MARIÑO ALBERTO
Mostramos los datos de ARAUJO MARIÑO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAUJO MARIÑO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos