ARAQUE OÑATE NATIVIDAD
Informe ejecutivo de ARAQUE OÑATE NATIVIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAQUE OÑATE NATIVIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ARYBROX SL | Administrador Solidario | 03/12/2021 | |
ARYBROX INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 16/11/2021 | |
RESTAURANTE ARYFER SL | Apoderado Solidario | 30/06/2017 | |
MARINO ARAQUE INMOBILIARIA SL | Apoderado Solidario | 30/06/2017 |
VINCULACIONES DE ARAQUE OÑATE NATIVIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAQUE OÑATE NATIVIDAD
Empresa: WILVARIN SL
Administrador Unico
- Araque Oñate Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 32, S 8, H CU 10215, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-16
Empresa: GRUPO ARYBROX SL
Administrador Solidario
- Araque Fernandez Marino
- Araque Oñate Natividad
- Brox Saiz Pablo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 72, S 8, H M 730193, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: GRUPO ARYBROX SL
Administrador Unico
- Araque Oñate Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 72, S 8, H M 730193, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: ARYBROX INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Araque Oñate Natividad
- Brox Saiz Pablo Antonio
- Fernandez Araque Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42371 , F 40, S 8, H M 749942, I/A 1 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Empresa: GRUPO ARYBROX SL
Administrador Unico
- Araque Oñate Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41183 , F 70, S 8, H M 730193, I/A 1 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: MARINO ARAQUE INMOBILIARIA SL
Apoderado Solidario
- Araque Oñate Maria Joaquina
- Araque Oñate Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33453 , F 203, S 8, H M 566609, I/A 4 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: RESTAURANTE ARYFER SL
Apoderado Solidario
- Araque Oñate Maria Joaquina
- Araque Oñate Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33453 , F 184, S 8, H M 311612, I/A 7 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Empresa: WILVARIN SL
Administrador Unico
- Araque Oñate Natividad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 24, S 8, H CU 10215, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-16
Información de ARAQUE OÑATE NATIVIDAD
Mostramos los datos de ARAQUE OÑATE NATIVIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAQUE OÑATE NATIVIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos