ARAÑO BUSQUETS ALEJANDRO
Informe ejecutivo de ARAÑO BUSQUETS ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARAÑO BUSQUETS ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NICE LOUNGE SL | Administrador Solidario | 02/02/2023 | |
NICE LOUNGE SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | |
TWENTIC TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION SL | Administrador Solidario | 12/11/2019 | |
TWINIA SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 03/12/2014 | |
ALBOARD NETWORK SL | Administrador Solidario | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE ARAÑO BUSQUETS ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAÑO BUSQUETS ALEJANDRO
Empresa: NICE LOUNGE SL
Administrador Solidario
- Araño Busquets Alejandro
- Garcia Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40040 , F 157, S 8, H B 357669, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-08
Empresa: NICE LOUNGE SL
Apoderado Solidario
- Araño Busquets Alejandro
- Garcia Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40040 , F 156, S 8, H B 357669, I/A 3 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Administrador Solidario
- Araño Busquets Alejandro
- Garcia Moreno Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 58, S 8, H B 311688, I/A 9 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Consejero Delegado
- Araño Busquets Alejandro
Consejero
- Araño Busquets Alejandro
- Garcia Moreno Albert
- Mansilla Robert Antoni
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 58, S 8, H B 311688, I/A 9 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Empresa: TWINIA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Araño Busquets Alejandro
- Garcia Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44565 , F 42, S 8, H B 460089, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-08
Consejero Delegado
- Araño Busquets Alejandro
Consejero
- Araño Busquets Alejandro
- Garcia Moreno Albert
- Mansilla Robert Antoni
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 54, S 8, H B 311688, I/A 5 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Administrador Solidario
- Araño Busquets Alejandro
- Garcia Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37926 , F 54, S 8, H B 311688, I/A 5 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Empresa: ALBOARD NETWORK SL
Administrador Solidario
- Araño Busquets Alejandro
- Garcia Moreno Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41801 , F 12, S 8, H B 397422, I/A 1 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-08
Información de ARAÑO BUSQUETS ALEJANDRO
Mostramos los datos de ARAÑO BUSQUETS ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAÑO BUSQUETS ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos