ARANGUREN PELLEJERO LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de ARANGUREN PELLEJERO LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ARANGUREN PELLEJERO LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INMO ARANGUREN SL | Administrador Unico | 22/03/2012 | 17/04/2013 |
PROMOCIONES ALARAN KG SL | Administrador Solidario | 27/04/2012 | |
GRUPO INMO ARANGUREN SL | Administrador Solidario | 22/03/2012 | |
ATOTXA-ERREKA DE CONSTRUCCION SL | Administrador Solidario | 12/05/2011 | |
MONTAJES Y OBRAS DE CARPINTERIA SL | Administrador Solidario | 29/01/2010 | 29/01/2010 |
VINCULACIONES DE ARANGUREN PELLEJERO LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANGUREN PELLEJERO LUIS MIGUEL
Empresa: GRUPO INMO ARANGUREN SL
Administrador Unico
- Aranguren Pellejero Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 112, S 8, H NA 10513, I/A 12 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-31
Empresa: PROMOCIONES ALARAN KG SL
Administrador Solidario
- Aranguren Pellejero Alfredo Angel
- Aranguren Pellejero Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 108, S 8, H NA 24361, I/A 3 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-31
Empresa: GRUPO INMO ARANGUREN SL
Administrador Unico
- Aranguren Pellejero Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 112, S 8, H NA 10513, I/A 11 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-31
Empresa: GRUPO INMO ARANGUREN SL
Administrador Solidario
- Aranguren Diez Luis
- Aranguren Pellejero Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492 , F 112, S 8, H NA 10513, I/A 11 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-31
Empresa: ATOTXA-ERREKA DE CONSTRUCCION SL
Administrador Solidario
- Aranguren Pellejero Alfredo Angel
- Aranguren Pellejero Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 130, S 8, H NA 26118, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-31
Empresa: MONTAJES Y OBRAS DE CARPINTERIA SL
Administrador Solidario
- Aranguren Diez Luis
- Aranguren Pellejero Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 159, S 8, H NA012020, I/A00007 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-31
Empresa: MONTAJES Y OBRAS DE CARPINTERIA SL
Administrador Solidario
- Aranguren Diez Luis
- Aranguren Pellejero Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 158, S 8, H NA012020, I/A00006 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-31
Información de ARANGUREN PELLEJERO LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de ARANGUREN PELLEJERO LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANGUREN PELLEJERO LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos