ARANGUREN DE LA PIEDAD TERESA
Informe ejecutivo de ARANGUREN DE LA PIEDAD TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE ARANGUREN DE LA PIEDAD TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE GINECOLOGIA Y MEDICINA FETAL SLP | Socio | 19/02/2019 |
VINCULACIONES DE ARANGUREN DE LA PIEDAD TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANGUREN DE LA PIEDAD TERESA
Empresa: TEKNIA GESTION SERVICIOS MEDICOS SL
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2452 , F 206, S 8, H SS 32104, I/A 9 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-20
Empresa: CENTRO MEDICO ZURRIOLA SL
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2560 , F 112, S 8, H SS 34592, I/A 20 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-20
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5771 , F 68, S 8, H BI 43293, I/A 91 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-48
Empresa: IMQ ANALITICAS SL
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4121 , F 221, S 8, H BI 32809, I/A 23 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-48
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5180 , F 217, S 8, H BI 57684, I/A 20 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-48
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4969 , F 83, S 8, H BI 52845, I/A 12 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-48
Empresa: AUXILIAR DE SERVICIOS MEDICOS SA
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402 , F 124, S 8, H BI 4372,a , I/ 27 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-48
Empresa: GRUPO IGUALMEQUISA SA
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5952 , F 145, S 8, H BI 37481, I/A 66 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-48
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615 , F 64, S 8, H BI 54834, I/A 16 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-48
Apoderado
- Aranguren De La Piedad Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5159 , F 180, S 8, H BI 57480, I/A 16 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-48
VER MAS ACTOS
Información de ARANGUREN DE LA PIEDAD TERESA
Mostramos los datos de ARANGUREN DE LA PIEDAD TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANGUREN DE LA PIEDAD TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos