ARANGUREN CASTRO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ARANGUREN CASTRO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARANGUREN CASTRO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLFINAR SL | Administrador Unico | 29/08/2023 | |
AMCU SL | Apoderado | 16/09/2011 |
VINCULACIONES DE ARANGUREN CASTRO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANGUREN CASTRO JOSE LUIS
Empresa: GOLFINAR SL
Administrador Unico
- Aranguren Castro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2052, L 965, F 8, S 8, H MA 3251, I/A 7 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-29
Empresa: FOMENTO INMOBILIARIO DE MALAGA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730, L 1643, F 183, S 8, H MA 12327, I/A 16 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-29
Empresa: EMEYDE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aranguren Castro Jose Luis
- Delgado Pozo Jorge
- Marques Falgueras Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2429, L 1342, F 58, S 8, H MA 10077, I/A 6 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-29
Empresa: AMCU SA
Apoderado
- Aranguren Castro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721, L 634, F 222, S 8, H MA 22079, I/A 6 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-29
Empresa: AMCU SA
Administrador Solidario
- Aranguren Castro Jose Luis
- Otegui Usaola Jose Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721, L 634, F 221, S 8, H MA 22079, I/A 5 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-29
Empresa: ARDEL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Aranguren Castro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714, L 627, F 67, S 8, H MA 21889, I/A 4 (21/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-29
Empresa: AMCU SA
Administrador Solidario
- Aranguren Castro Jose Luis
- Otegui Usaola Jose Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721, L 634, F 221, S 8, H MA 22079, I/A 4 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29
Empresa: AMCU SA
Administrador Solidario
- Aranguren Castro Jose Luis
- Otegui Usaola Jose Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721, L 634, F 221, S 8, H MA 22079, I/A 4 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29
Información de ARANGUREN CASTRO JOSE LUIS
Mostramos los datos de ARANGUREN CASTRO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANGUREN CASTRO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos