ARANGUREN CANGAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ARANGUREN CANGAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARANGUREN CANGAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA ENDO Y TRAUMATOLOGIA SLP | Representante | 19/01/2021 | |
CLINICA ENDO JOSE MARIA ARANGUREN SLP | Socio Unico | 05/03/2020 | |
CLINICA ENDO JOSE MARIA ARANGUREN SLP | Soc.Prof. | 05/03/2020 | |
ENDO FORMACION SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2012 |
VINCULACIONES DE ARANGUREN CANGAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANGUREN CANGAS JOSE MARIA
Empresa: CLINICA ENDO Y TRAUMATOLOGIA SLP
Administrador Solidario
Representante
- Aranguren Cangas Jose Maria
- De Gregorio Gonzalez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41305 , F 60, S 8, H M 732137, I/A 1 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Soc.Prof.
- Aranguren Cangas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26138 , F 70, S 8, H M 471113, I/A 2 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Socio Único
- Aranguren Cangas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26138 , F 70, S 8, H M 471113, I/A 2 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Empresa: ENDO FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Aranguren Cangas Jose Maria
- Cisneros Cabello Rafael Jose
- De La Torre De La Fuente Francisco
- Estevez Luaña Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29664 , F 153, S 8, H M 533789, I/A 1 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Información de ARANGUREN CANGAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de ARANGUREN CANGAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANGUREN CANGAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos