ARANDA MORILLA ENRIQUE
Informe ejecutivo de ARANDA MORILLA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARANDA MORILLA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL SOFIA BARCELONA OPCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2023 | |
ARANBACH SL | Administrador Unico | 20/09/2022 | |
DEOS CONSULTING Y SERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE ARANDA MORILLA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANDA MORILLA ENRIQUE
Empresa: HOTEL SOFIA BARCELONA OPCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aranda Morilla Enrique
- De Diego Velasco Olaia
- Sibille Franck Georges Christophe
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45246 , F 27, S 8, H M 796110, I/A 4 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: ARANBACH SL
Administrador Unico
- Aranda Morilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47932 , F 133, S 8, H B 566740, I/A 2 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-08
Empresa: DEOS CONSULTING Y SERVICIOS SL
Apoderado Solidario
- Aranda Morilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44641 , F 130, S 8, H B 462108, I/A 7 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: HILTON OF SPAIN SL
Apoderado
- Aranda Morilla Enrique
- Theodor Kreutzer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45531 , F 171, S 8, H B 61287, I/A 60 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
Empresa: HILTON OF SPAIN SL
Apoderado
- Aranda Morilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41716 , F 184, S 8, H B 61287, I/A 42 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Empresa: VIACARLA INVERSIONES SA
Apoderado
- Aranda Morilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19310 , F 206, S 8, H M 242046, I/A 21 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Información de ARANDA MORILLA ENRIQUE
Mostramos los datos de ARANDA MORILLA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANDA MORILLA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos