ARANDA GARCIA JAIME
Informe ejecutivo de ARANDA GARCIA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARANDA GARCIA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIFOREST GESTION SL | Administrador Unico | 10/03/2011 | |
TURBOSONIC MEDITEC SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/12/2010 | |
DOS CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL SL | Apoderado | 12/07/2010 | |
TURBOSONIC MEDITEC SL | Consejero | 10/06/2010 | |
ARANDA FRESH TRADE SL | Socio Unico | 24/02/2009 | |
ARANDA FRESH TRADE SL | Administrador Unico | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE ARANDA GARCIA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANDA GARCIA JAIME
Empresa: BIFOREST GESTION SL
Administrador Unico
- Aranda Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 40, S 8, H CA 41506, I/A 1 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-11
Empresa: TURBOSONIC MEDITEC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aranda Garcia Jaime
- Civit Realp Francisco
- Martin Jimenez Manuel
- Sanchez Rodriguez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 39, S 8, H B 379660, I/A 4 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-08
Apoderado
- Aranda Garcia Jaime
- Puig Brau Carlos
- Sola Boada Antonio
- Torres Cambron Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41993 , F 1, S 8, H B 124996, I/A 14 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08
Empresa: TURBOSONIC MEDITEC SL
Consejero
- Aranda Garcia Jaime
- Civit Realp Francisco
- Martin Jimenez Manuel
- Sanchez Rodriguez Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 37, S 8, H B 379660, I/A 2 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-08
Empresa: ARANDA FRESH TRADE SL
Administrador Unico
- Aranda Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 74, S 8, H CA 38671, I/A 1 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-11
Empresa: ARANDA FRESH TRADE SL
Socio Único
- Aranda Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 74, S 8, H CA 38671, I/A 1 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-11
Información de ARANDA GARCIA JAIME
Mostramos los datos de ARANDA GARCIA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANDA GARCIA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos