ARANDA EMBID CARLOS
Informe ejecutivo de ARANDA EMBID CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARANDA EMBID CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITAARREN 2020 SL | Administrador Solidario | 29/04/2020 | |
TRANSPORTES FRIGORIFICOS FRIO MERIJON SL | Apoderado Mancomunado | 27/11/2018 | |
EURO SERTRANS ARANDA SL | Apoderado | 29/03/2016 |
VINCULACIONES DE ARANDA EMBID CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANDA EMBID CARLOS
Empresa: GRUPO CARTAMER SL
Administrador Unico
- Aranda Embid Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4552 , F 170, S 8, H Z 69214, I/A 2 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-50
Empresa: GRUPO CARTAMER SL
Administrador Unico
- Aranda Embid Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4552 , F 169, S 8, H Z 69214, I/A 1 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-50
Empresa: HABITAARREN 2020 SL
Administrador Solidario
- Aranda Embid Carlos
- Aranda Embid Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4464 , F 135, S 8, H Z 67086, I/A 1 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-50
Apoderado Mancomunado
- Aranda Embid Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 59, S 8, H Z 49421, I/A 4 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-50
Empresa: EURO SERTRANS ARANDA SL
Apoderado
- Aranda Embid Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2565 , F 146, S 8, H Z 27332, I/A 4 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-50
Información de ARANDA EMBID CARLOS
Mostramos los datos de ARANDA EMBID CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANDA EMBID CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos