ARANCE TARAZONA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de ARANCE TARAZONA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARANCE TARAZONA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANKY&CLAIRE SL | Socio Unico | 19/02/2014 | |
FRANKY&CLAIRE SL | Administrador Unico | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE ARANCE TARAZONA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANCE TARAZONA FRANCISCO JOSE
Empresa: SAVEUR FRANÇAISE SL
Liquidador
- Arance Tarazona Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35241 , F 122, S 8, H M 633640, I/A 4 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: SAVEUR FRANÇAISE SL
Administrador Unico
- Arance Tarazona Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35241 , F 122, S 8, H M 633640, I/A 4 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-28
Empresa: SAVEUR FRANÇAISE SL
Socio Único
- Arance Tarazona Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35241 , F 122, S 8, H M 633640, I/A 3 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: SAVEUR FRANÇAISE SL
Administrador Unico
- Arance Tarazona Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35241 , F 122, S 8, H M 633640, I/A 2 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: SAVEUR FRANÇAISE SL
Administrador Solidario
- Arance Tarazona Francisco Jose
- Bailly Serge Bernard Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35241 , F 122, S 8, H M 633640, I/A 2 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: SAVEUR FRANÇAISE SL
Administrador Solidario
- Arance Tarazona Francisco Jose
- Bailly Serge Bernard Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35241 , F 120, S 8, H M 633640, I/A 1 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Empresa: FRANKY&CLAIRE SL
Socio Único
- Arance Tarazona Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29518 , F 26, S 8, H M 531260, I/A 3 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: FRANKY&CLAIRE SL
Administrador Unico
- Arance Tarazona Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29518 , F 25, S 8, H M 531260, I/A 1 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Información de ARANCE TARAZONA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de ARANCE TARAZONA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANCE TARAZONA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos