ARANBURU SANZ ALBERTO
Informe ejecutivo de ARANBURU SANZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARANBURU SANZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GKA ASTOLA SL | Secretario | 07/11/2023 | |
GKA ASTOLA SL | Consejero | 07/11/2023 | |
XIRIMIRI RESTAURACION SL | Secretario | 08/03/2023 | |
XIRIMIRI RESTAURACION SL | Consejero | 08/03/2023 | |
IRIMA GROUP INVERSIONES SL | Secretario | 21/01/2021 | |
IRIMA GROUP INVERSIONES SL | Consejero | 21/01/2021 | |
IRIA KAPITAL SL | Secretario | 12/01/2021 | |
IRIA KAPITAL SL | Consejero | 12/01/2021 | |
IRIA FOOD SL | Secretario | 28/05/2020 | |
IRIA FOOD SL | Consejero | 28/05/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ARANBURU SANZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANBURU SANZ ALBERTO
Empresa: GKA ASTOLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aguirre Cayon Begoña
- Aranburu Sanz Alberto
- Capelastegui Plaza Iñigo
- Guridi Gasteluiturri Ignacio
Presidente
Secretario
- Aranburu Sanz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6229 , F 81, S 8, H BI 81658, I/A 1 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-48
Empresa: XIRIMIRI RESTAURACION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aranburu Sanz Alberto
- Capelastegui Plaza Iñigo
- Guridi Gasteluiturri Ignacio
Presidente
Secretario
- Aranburu Sanz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6167 , F 90, S 8, H BI 80304, I/A 1 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-48
Empresa: IRIMA GROUP INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Aranburu Sanz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5981 , F 37, S 8, H BI 76220, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-48
Empresa: IRIA KAPITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aranburu Sanz Alberto
- Capelastegui Plaza Iñigo
- Guridi Gasteluiturri Ignacio
- Urien Gorrichategui Rafael
Presidente
Secretario
- Aranburu Sanz Alberto
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5971 , F 187, S 8, H BI 76159, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-48
Empresa: IRIA FOOD SL
Consejero Delegado
Consejero
- Aranburu Sanz Alberto
- Capelastegui Plaza Iñigo
- Guridi Gasteluiturri Ignacio
- Urien Gorrichategui Rafael
Presidente
Secretario
- Aranburu Sanz Alberto
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5931 , F 24, S 8, H BI 75125, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-48
Empresa: IRIMA METAL SOLUTIONS SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Aranburu Sanz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5919 , F 46, S 8, H BI 74898, I/A 1 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-48
Información de ARANBURU SANZ ALBERTO
Mostramos los datos de ARANBURU SANZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANBURU SANZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos