ARANA PUIG ALBERTO
Informe ejecutivo de ARANA PUIG ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARANA PUIG ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL CREDIT SL | REPR.143 RRM | 28/02/2018 | |
BESTA DATA SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE ARANA PUIG ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANA PUIG ALBERTO
Empresa: GLOBAL CREDIT SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Arana Puig Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 142, S 8, H B 266179, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
Empresa: GLOBAL CREDIT SL
Administrador Unico
- Arana Puig Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35788 , F 142, S 8, H B 266179, I/A 5 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-08
Empresa: BESTA DATA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Arana Puig Alberto
- Martinez Casas Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44046 , F 109, S 8, H B 445586, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-08
Empresa: BESTA DATA SOLUTIONS SL
Administrador Mancomunado
- Arana Puig Alberto
- Martinez Casas Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44046 , F 109, S 8, H B 445586, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-08
Empresa: ASM ENGINEERING SL
Administrador Mancomunado
- Arana Puig Alberto
- Martinez Casas Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44046 , F 109, S 8, H B 445586, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
Información de ARANA PUIG ALBERTO
Mostramos los datos de ARANA PUIG ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANA PUIG ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos