ARANA MORALES MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ARANA MORALES MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARANA MORALES MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBBER DUCKY CONSULTING SL | Socio Unico | 19/10/2022 | |
RUBBER DUCKY CONSULTING SL | Administrador Unico | 19/10/2022 |
VINCULACIONES DE ARANA MORALES MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANA MORALES MIGUEL ANGEL
Empresa: ABAB SMART SOLUTIONS SL
Liquidador
- Arana Morales Miguel Angel
- Beltran Gomez-hortiguela Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 784225, I/A 2 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: ABAB SMART SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Arana Morales Miguel Angel
- Beltran Gomez-hortiguela Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 784225, I/A 2 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: ABAB SMART SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Arana Morales Miguel Angel
- Beltran Arana Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44511 , F 163, S 8, H M 784225, I/A 1 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: RUBBER DUCKY CONSULTING SL
Administrador Unico
- Arana Morales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44148 , F 137, S 8, H M 778527, I/A 1 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: RUBBER DUCKY CONSULTING SL
Socio Único
- Arana Morales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44148 , F 137, S 8, H M 778527, I/A 1 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: DODEPECHO DISEÑO Y COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Arana Morales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26506 , F 138, S 8, H M 477622, I/A 7 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-28
Empresa: DODEPECHO DISEÑO Y COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Arana Morales Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26506 , F 136, S 8, H M 477622, I/A 4 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: DODEPECHO DISEÑO Y COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Arana Morales Miguel Angel
- Areta Lopez De Ciordia Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26506 , F 136, S 8, H M 477622, I/A 4 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Empresa: DODEPECHO DISEÑO Y COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Arana Morales Miguel Angel
- Areta Lopez De Ciordia Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26506 , F 132, S 8, H M 477622, I/A 1 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-28
Información de ARANA MORALES MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ARANA MORALES MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANA MORALES MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos