ARANA LOPEZ ABAD CARMEN
Informe ejecutivo de ARANA LOPEZ ABAD CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARANA LOPEZ ABAD CARMEN
VINCULACIONES DE ARANA LOPEZ ABAD CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARANA LOPEZ ABAD CARMEN
Consejero
- Arana Lopez Abad Carmen
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22551 , F 207, S 8, H M 322968, I/A 62 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alonso Lopez Yolanda
- Arana Lopez Abad Carmen
- Arana Lopez Abad Carmen
- Gonzalez Garcia Javier
- Grafulla Gonzalez Alberto
- Lopez Lopez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 140, S 8, H M 61714, I/A 140 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Apoderado Mancomunado
- Alonso Lopez Yolanda
- Arana Lopez Abad Carmen
- Clemares Viaji Jose
- Gonzalez Garcia Javier
- Gonzalez Garcia Javier
- Lopez Lopez Victor
Apoderado
- Arana Lopez Abad Carmen
- Lopez Lopez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22551 , F 204, S 8, H M 322968, I/A 55 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 137, S 8, H M 61714, I/A 131 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-28
Consejero
- Arana Lopez Abad Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18576 , F 208, S 8, H M 322968, I/A 39 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Apoderado
- Alvarez Carril Jose Fermin
- Arana Lopez Abad Carmen
- Martinez Gomez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18576 , F 204, S 8, H M 322968, I/A 29 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Consejero
- Arana Lopez Abad Carmen
- Fernandez Garcia Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18576 , F 202, S 8, H M 322968, I/A 20 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-28
Información de ARANA LOPEZ ABAD CARMEN
Mostramos los datos de ARANA LOPEZ ABAD CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARANA LOPEZ ABAD CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos