ARAN VARELA AGUSTIN MANUEL
Informe ejecutivo de ARAN VARELA AGUSTIN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAN VARELA AGUSTIN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYAN GAS SL | Administrador Unico | 22/12/2016 | |
GESTIONAMOS 64 SL | Administrador Unico | 20/06/2014 |
VINCULACIONES DE ARAN VARELA AGUSTIN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAN VARELA AGUSTIN MANUEL
Empresa: GESTIBER ASESORES SL
Liquidador Mancomunado
- Aran Varela Agustin Manuel
- Pose Lopez Maria Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 114, S 8, H C 10778, I/A 4 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-15
Empresa: GESTIBER ASESORES SL
Administrador Solidario
- Aran Varela Agustin Manuel
- Pose Lopez Maria Sol
Liquidador Mancomunado
- Aran Varela Agustin Manuel
- Pose Lopez Maria Sol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 114, S 8, H C 10778, I/A 4 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-15
Empresa: AYAN GAS SL
Administrador Unico
- Aran Varela Agustin Manuel
- Loureda Prado Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3604 , F 25, S 8, H C 55325, I/A 1 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-15
Empresa: GESTIONAMOS 64 SL
Administrador Unico
- Aran Varela Agustin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 190, S 8, H C 51628, I/A 1 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-15
Empresa: GESTIONAMOS 64 SL
Socio Único
- Aran Varela Agustin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 190, S 8, H C 51628, I/A 1 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-15
Información de ARAN VARELA AGUSTIN MANUEL
Mostramos los datos de ARAN VARELA AGUSTIN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAN VARELA AGUSTIN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos