ARAMENDI ARRIETA ANGEL
Informe ejecutivo de ARAMENDI ARRIETA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARAMENDI ARRIETA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA | Gerente | 30/06/2009 | 08/02/2016 |
LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA | Apoderado Mancomunado | 19/12/2011 | 08/02/2016 |
LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA | Apoderado | 19/12/2011 | 08/02/2016 |
BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2014 | |
BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA SA | Apoderado | 29/12/2014 | |
OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA SA | Apoderado Mancomunado | 07/01/2011 | 18/10/2012 |
OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA SA | Apoderado | 07/01/2011 | 18/10/2012 |
LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA | Apoderado Mancomunado | 30/06/2009 | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE ARAMENDI ARRIETA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAMENDI ARRIETA ANGEL
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Apoderado Mancomunado
- Aramendi Arrieta Angel
- Ramos Bilbao Iñigo
Apoderado
- Aramendi Arrieta Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 176, S 8, H SS 18631, I/A 17 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Gerente
- Aramendi Arrieta Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 176, S 8, H SS 18631, I/A 17 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-20
Empresa: BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aramendi Arrieta Angel
- Legorburu Arrazola Jose Maria
- Santano Clavero Jose-antonio
Apoderado
- Aramendi Arrieta Angel
- Aramendi Arrieta Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 168, S 8, H SS 4089, I/A 35 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Apoderado Mancomunado
- Aramendi Arrieta Angel
- Perez De San Roman Uria Aiora
- Ramos Bilbao Iñigo
Apoderado
- Aramendi Arrieta Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 171, S 8, H SS 18631, I/A 12 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Apoderado Mancomunado
- Aramendi Arrieta Angel
- Echeverria Churio Aitor
- Legorburu Arrazola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 171, S 8, H SS 18631, I/A 12 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-20
Empresa: OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA SA
Apoderado Mancomunado
- Aramendi Arrieta Angel
- Merino Gonzalez Juan-carlos
- Urrestarazu Rodrigo Carlos Jose Francisco
Apoderado
- Aramendi Arrieta Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 98, S 8, H SS 4629, I/A 38 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
Empresa: OARSOALDEKO INDUSTRIALDEA SA
Apoderado Mancomunado
- Aramendi Arrieta Angel
- Beramendi Brit Martin
- Legorburu Arrazola Jose Maria
- Merino Gonzalez Juan-carlos
Apoderado
- Aramendi Arrieta Angel
- Aramendi Arrieta Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 98, S 8, H SS 4629, I/A 38 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Apoderado Mancomunado
- Aramendi Arrieta Angel
- Echeverria Churio Aitor
- Legorburu Arrazola Jose Maria
Gerente
- Aramendi Arrieta Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 170, S 8, H SS 18631, I/A 9 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Apoderado Mancomunado
- Aramendi Arrieta Angel
- Beramendi Brit Martin
- Legorburu Arrazola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 170, S 8, H SS 18631, I/A 9 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-20
Empresa: LANBARREN PARKE LOGISTIKOA SA
Gerente
- Aramendi Arrieta Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 170, S 8, H SS 18631, I/A 9 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-20
Información de ARAMENDI ARRIETA ANGEL
Mostramos los datos de ARAMENDI ARRIETA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAMENDI ARRIETA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos