ARAMBURU ORMAZABAL JOSE- MARIA
Informe ejecutivo de ARAMBURU ORMAZABAL JOSE- MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ARAMBURU ORMAZABAL JOSE- MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARBURU SL | Socio Unico | 20/02/2024 | |
MUGAR GESTION SL | Administrador Unico | 30/09/2016 | |
CONSTRUCCIONES BESTARRUZA SL | Administrador Unico | 13/09/2016 |
VINCULACIONES DE ARAMBURU ORMAZABAL JOSE- MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAMBURU ORMAZABAL JOSE- MARIA
Empresa: GARBURU SL
Socio Único
- Aramburu Ormazabal Jose- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1466 , F 35, S 8, H SS 9154, I/A 5 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-20
Empresa: MUGAR GESTION SL
Administrador Unico
- Aramburu Ormazabal Jose- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 157, S 8, H SS 27839, I/A 3 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Empresa: MUGAR GESTION SL
Administrador Solidario
- Aramburu Ormazabal Jose- Maria
- Romero Regueiro Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 157, S 8, H SS 27839, I/A 3 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-20
Empresa: CONSTRUCCIONES BESTARRUZA SL
Administrador Unico
- Aramburu Ormazabal Jose- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 170, S 8, H SS 27841, I/A 4 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-20
Empresa: CONSTRUCCIONES BESTARRUZA SL
Administrador Solidario
- Aramburu Ormazabal Jose- Maria
- Romero Regueiro Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 170, S 8, H SS 27841, I/A 4 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-20
Empresa: GRO HARLEM SL
Liquidador
- Aramburu Ormazabal Jose- Maria
- Felipe Apalategui Arrese
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4417 , F 107, S 8, H BI 39471, I/A 4 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-48
Empresa: GRO HARLEM SL
Administrador Solidario
Liquidador
- Aramburu Ormazabal Jose- Maria
- Felipe Apalategui Arrese
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4417 , F 107, S 8, H BI 39471, I/A 4 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-48
Empresa: CONSTRUCCIONES BESTARRUZA SL
Administrador Solidario
- Aramburu Ormazabal Jose- Maria
- Romero Regueiro Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 170, S 8, H SS 27841, I/A 3 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-20
Información de ARAMBURU ORMAZABAL JOSE- MARIA
Mostramos los datos de ARAMBURU ORMAZABAL JOSE- MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAMBURU ORMAZABAL JOSE- MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos